Informazioni su Roman Bösch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roman Bösch
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roman Bösch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2297339, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Viktor Jans AG, in Cham, CHE-102.517.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2012, Publ. 6524180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jans, Viktor, von Steinhausen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krieger, Irene, von Emmen, in Rothenburg, Prokurist, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Roman, von Zug, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bösch-Müller, Erika, von Unterägeri, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2014143, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
A plus GIPSER GmbH, bisher in Cham, CHE-105.223.789, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2011, Publ. 6242040).
Gründungsstatuten:
16.06.2011.
Statutenänderung:
13.02.2015.
Firma neu:
GipsBau Expert GmbH.
Sitz neu:
Muri AG.
Domizil neu:
Klosterfeldstrasse 50, 5630 Muri AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Gipsergeschäfts sowie Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Viktor Jans AG (CHE-102.517.332), in Cham, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Bösch, Roman, von Zug, in Oberägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carbone, Laura, von Steinhausen, in Muri AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Carbone, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Muri AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6295746, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Viktor Jans AG, in Cham, CH-170.3.010.233-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 46, Publ. 5102942).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Roman, von Zug, in Oberägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Leuenberger, Stefan, von Dürrenroth, in Ebertswil , Prokurist, mit Einzelprokura.