Informazioni su Monica Böni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monica Böni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004671036, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VEREIN "ZENTRUM DER EINHEIT SCHWEIBENALP", in Brienz (BE), CHE-115.794.148, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2017, Publ. 3703519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrenpreis, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Böni, Monica, von Trogen, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Moritz, genannt Moris, von Luzern, in Brienz BE, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Becker, Johanna Maria, deutsche Staatsangehörige, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Hässig Da Felicidade, Angelika, von Nesslau, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2660141, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VEREIN 'ZENTRUM DER EINHEIT SCHWEIBENALP', in Brienz (BE), CHE-115.794.148, Verein (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1916869).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrenpreis, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Kassier, mit Einzelunterschrift];
Böni, Monica, von Trogen, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Fellmann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Moritz, genannt Moris, von Luzern, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1916869, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VEREIN 'ZENTRUM DER EINHEIT SCHWEIBENALP', in Brienz BE, CHE-115.794.148, Verein (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1841061).
Statutenänderung:
02.12.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wöbbekind, Nils, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wöbbekind, Nina, deutsche Staatsangehörige, in Brienz BE, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Dreyfus, Robert, von Basel und Genf, in Brienz BE, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böni, Monica, von Trogen, in Brienz BE, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Bühlmann, Moritz, genannt Moris, von Luzern, in Brienz BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ehrenpreis, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Fellmann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.