Informazioni su Ibrahim Bölükbas
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ibrahim Bölükbas
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005751676, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ZIMTIO AG, in Zug, CHE-243.012.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bölükbas, Ibrahim, deutscher Staatsangehöriger, in Malters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gleser, Maxim, deutscher Staatsangehöriger, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005561280, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ZIMTIO AG, in Zug, CHE-243.012.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099229).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bölükbas, Ibrahim, deutscher Staatsangehöriger, in Malters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bölükbas, Muhammet Ibrahim, in Zürich];
Gleser, Maxim, deutscher Staatsangehöriger, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Laatzen (DE)].
Numero di pubblicazione: HR01-1005561211, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Freyertag GmbH, in Zug, CHE-452.787.160, Chamerstrasse 174, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.09.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb digitaler Anwendungen, sowie aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Fördermittelbeantragung, sowie aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 30.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bölükbas, Ibrahim, deutscher Staatsangehöriger, in Malters, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gleser, Maxim, deutscher Staatsangehöriger, in Malters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.