Informazioni su Martin Bölli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Bölli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7180720, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Dübendorf, in Dübendorf, CH-020.5.900.167-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2011, Publ. 6158886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Römmel, Ludwig, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Bölli, Martin, von Kloten, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuar und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Erich, von Kloten, in Kloten, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lippuner, Matthias, von Rebstein, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stiffler, Cornelia, von Davos, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6158886, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Dübendorf, in Dübendorf, CH-020.5.900.167-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S. 28, Publ. 5604090).
Domizil neu:
c/o Peter Binz, Rotbuchstrasse 21, 8600 Dübendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Katharina, von Gossau ZH, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Sekretärin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binz, Peter, von Riedholz, in Dübendorf, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung und Beisitzer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bölli, Martin, von Kloten, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuar und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5335800, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft der Pensionskassen-Versicherten der Gemeinde Dübendorf (BPKD), in Dübendorf, CH-020.5.900.167-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2005, S. 16, Publ. 3097224).
Statutenänderung:
27.04.2009.
Firma neu:
Baugenossenschaft Dübendorf.
Domizil neu:
c/o Martin Bölli, Grundstrasse 17, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, ihren Mitgliedern preiswerte Wohnungen zu verschaffen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Eintrittsgebühr CHF 100.--].[gestrichen: Pflichten: Jedes Mitglied hat mindestens einen Anteilschein zu CHF 500.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen brieflich, nötigenfalls durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 29.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüdli, Othmar, von Flawil, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rubli, Walter, von Dübendorf und Dachsen, in Dübendorf, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumgartner, Werner, von Weiach, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Ernst, von Trogen und Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied und Sekretär und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bölli, Martin, von Kloten, in Dübendorf, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Römmel, Ludwig, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Furrer, Katharina, von Gossau ZH, in Dübendorf, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Erich, von Kloten, in Kloten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.