Informazioni su Roger C. Blunier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger C. Blunier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vink AG, in D i e t i k o n , Handel mit und Fabrikation von Kunststoffen und Kunststoffprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2000, S. 1548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marbacher, Claudia, von Kriens, in Eschenbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blunier, Roger C., von Trub, in Oberägeri, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mesot, Jean-Claude, von Progens, in Wettswil am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peller, Stefan, von Boniswil und Herrliberg, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van der Laan, Francis, niederländischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vink AG, in D i e t i k o n, Handel mit und Fabrikation von Kunststoffen und Kunststoffprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.1998, S. 3708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ploegmakers, Theodorus, niederländischer Staatsangehöriger, in Vught (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revisuisse Price Waterhouse AG, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolters, Jan Bernardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Utrecht (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blunier, Roger C., von Trub, in Oberägeri, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer];
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vink Kunststoffe AG, bisher in Oberentfelden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 24.07.1997, S. 5283).
Gründungsstatuten:
25.05.1989.
Statutenänderung:
8.05.1998.
Firma neu:
Vink AG.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Riedstrasse 1, 8953 Dietikon.
Zweck:
Handel mit und Fabrikation von Kunststoffen und Kunststoffprodukten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF500'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF500'000.¬.
Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF100.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zindel, Ursula, von Oberurnen, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van der Laan, Francis, niederländischer Staatsangehöriger, in Hochdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ploegmakers, Theodorus, niederländischer Staatsangehöriger, in Vught (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Marbacher, Claudia, von Kriens, in Eschenbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Revisuisse Price Waterhouse AG, in Aarau, Revisionsstelle [wie bisher];
Blunier, Roger C., von Trub, in Oberägeri, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.