Informazioni su Bernhard Blum
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bernhard Blum
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Blum
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005584221, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zoo Stiftung Zürich, in Zürich, CHE-110.409.414, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005244890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hongler, Markus, von Luzern und Berneck, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Carolina, von Gachnang, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Poznik, Claudia, von Regensdorf, in Unterengstringen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwyzer, Hans-Kaspar, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Dr. Maja, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Davatz Hörler, Debra, von Erlenbach (ZH), in Rapperswil-Jona, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Blum, Bernhard, von Luzern, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zingg, Robert, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Bonstetten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004680658, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Friends of African Wildlife, in Zürich, CHE-463.488.603, Verein (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004528738).
Statutenänderung:
14.05.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Bernhard, von Luzern, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 7180486, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Friends of African Wildlife, in Zürich, CH-020.6.001.735-6, c/o FBM Communications AG, Carmenstrasse 25, 8032 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
17.03.2013.
Zweck:
Der Verein bezweckt in ausschliesslich gemeinnütziger Weise und ohne Erwerbs- oder Selbsthilfeabsicht die Unterstützung von Tätigkeiten in Afrika im Rahmen der Friedensförderung, des Tierschutzes, des Umweltschutzes und der Entwicklungshilfe.
Zu diesem Zweck sollen im Rahmen der vorhandenen Mittel insbesondere die folgenden Projekte gefördert werden:
a) Projekte, welche die Grenzeliminierung in den Nationalpärken Afrikas fördern, um die Friedensförderung in der Region voranzutreiben;
b) Projekte zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Tier- und Naturwelt in Africa;
c) Projekte zur Förderung des Umweltschutzes, insbesondere zur Schulung und Sensibilisierung der Bevölkerung;
d) Projekte, welche die Ausbildung an Schulen und/oder Universitäten fördern oder die Lehrtätigkeit unterstützen. Im Interesse des Vereinszwecks ist im Einzelfall eine Ausdehnung möglich. Der Verein kann zur unmittelbaren oder mittelbaren Förderung seines gemeinnützigen Zweckes auch kommerzielle Transaktionen tätigen und Grundstücke erwerben, bewirtschaften und veräussern. Der Verein ist konfessionell und politisch neutral.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Vermächtnisse, Schenkungen und andere freiwillige Zuwendungen jeder Art, Erträge aus Sammlungen und Veranstaltungen, andere private und öffentliche Beiträge, Kapitalerträge.
Eingetragene Personen:
Weber, Christoph, von Niederösch, in Herrliberg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Bettina, von Tschiertschen-Praden, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Bernhard, von Luzern, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luginbühl, Tanja, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kattner, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schiltknecht, Carmen Maria, von Eschlikon, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.