Informazioni su Verena Blatter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Verena Blatter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verena Blatter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005535539, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Alterswohnsitz Urtenen-Schönbühl, in Urtenen-Schönbühl, CHE-116.382.937, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Urs, von Köniz, in Urtenen-Schönbühl, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henkel-Aeberhard, Monika, von Urtenen-Schönbühl, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nussbaum, Heinz, von Worb, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer, Samuel, von Mühleberg, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Blatter, Verena, von Habkern, in Mattstetten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier-Wegmann, Anna Katharina, von Dagmersellen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Buchs (LU), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Albiker, Patrick, von Rüfenach, in Gunzgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1602459, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Konsumgenossenschaft Habkern, in Habkern, CHE-102.644.953, Genossenschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2012, Publ. 6612188).
Firma neu:
Konsumgenossenschaft Habkern in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Hanna Zenger, Unter der Fluh , 3804 Habkern. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbuchen, Hans Rudolf, von Habkern, in Habkern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurbuchen, Therese, von Habkern, in Habkern, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zurbuchen, Erwin, von Habkern, in Habkern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Blatter, Verena, von Habkern, in Habkern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zurbuchen, Beatrice, von Habkern, in Habkern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Lenhard, Urs Peter, von Thayngen und Ittigen, in Habkern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenger, Hanna, von Habkern, in Habkern, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1123993, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Alterswohnsitz Urtenen-Schönbühl, in Urtenen-Schönbühl, CH-036.7.049.512-4, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Publ. 6653556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard, Friedrich genannt Fritz, von Worb, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Samuel, von Mühleberg, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blatter, Verena, von Habkern, in Mattstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier-Wegmann, Anna Katharina, von Buchs LU, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.