Informazioni su Ulrich Blaser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Blaser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5215736, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
AWV Abwasserwärmeverbund Sissach AG, in Sissach, CH-280.3.918.871-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2006, S. 4, Publ. 3434228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschudin-Buser, Hans, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Werner, von Titterten, in Reigoldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeller, Beat, von Liestal und Tecknau, in Tecknau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4817114, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, in Liestal, CH-280.8.008.478-4, Anstalt des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2008, S. 4, Publ. 4418318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Aesch BL, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Epple, Hans-Peter, von Liestal und Sissach, in Liestal, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestalozzi, Christian, von Oberwil, in Oberwil, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Silvan, von Pratteln und Wolhusen, in Bubendorf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:, in Riehen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2770626, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, in Liestal, CH-280.8.008.478-4, Rheinstrasse 33a, 4410 Liestal, Anstalt des öffentlichen Rechts.
Zweck:
Versichert die Gebäude und Grundstücke im Kanton gegen Elementar- und Feuerschaden.
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Versicherung von Gebäuden und Grundstücken (Sachversicherungsgesetz) vom 12.01.1981, welches auf den 01.01.1982 in Kraft gesetzt wurde.
Organisation:
Verwaltungskommission von 9 Mitgliedern, Direktion und Kontrollstelle.
Mittel:
Versicherungsprämien.
Haftung:
Für ihre Verbindlichkeiten ausschliesslich mit ihrem Vermögen. Eine Haftung des Kantons besteht nicht.
Eingetragene Personen:
Ballmer, Adrian, von Liestal und Lausen, in Liestal, Präsident der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veit, Dr. Fredy, von Liestal und Basel, in Liestal, Vizepräsident der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Aesch BL, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Freivogel, Esther, von Ormalingen und Gelterkinden, in Ormalingen, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fünfschilling, Dr. Hans, von Binningen, in Binningen, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gschwind, Monica, von Hölstein, in Hölstein, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Matthias, von Beromünster, in Laufen, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter, Max, von Wenslingen, in Wenslingen, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer, Werner, von Titterten, in Reigoldswil, Mitglied der Verwaltungskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fröhlich, Bernhard, von Liestal und Hauptwil-Gottshaus, in Liestal, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epple, Hans-Peter, von Liestal und Sissach, in Liestal, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächtold, Peter, von Schleitheim, in Füllinsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Baumgartner, Ursula, von Liestal und Basel, in Lausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Belser, Franz, von Kienberg, in Zunzgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Degen, Hans, von Läufelfingen und Liestal, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Engel, Marc, von Hersberg, in Lausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hügli, Dieter, von Brislach, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koch, Silvan, von Pratteln und Wolhusen, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wise, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Pratteln, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zandonà, Marcello, italienischer Staatsangehöriger, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien.