Informazioni su Stephan Bitzi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Bitzi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006118080, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
KNF Micro AG, in Reiden, CHE-192.324.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2024, Publ. 1006009810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitzi, Stephan, von Hitzkirch, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004958723, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Schindler Aufzüge AG, in Ebikon, CHE-105.956.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004823765).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Erich, von Ermatingen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle;
Bitzi, Stephan, von Hitzkirch, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüesch, Niklaus Peter, von St. Gallen und Balgach, in Pok Fu Lam (HK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hunghom (HK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Rust, Martin, von St. Gallen, in Aesch (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Birmensdorf (ZH)].
Numero di pubblicazione: 2916339, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 60 vom 29.03.2016, publizierten TR-Eintrags Nr. 2158 vom 22.03.2016 Schindler Aufzüge AG, in Ebikon, CHE-105.956.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2016, Publ. 2745421).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitzi, Stephan, von Hitzkirch, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt, André, von Dallenwil, in Oberkirch, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [nicht: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].