Informazioni su Denis Marcel Bitterli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Denis Marcel Bitterli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005196267, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Trägerverein Neue Gallenacher Schule, in Pratteln, CHE-399.382.278, Verein (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004924095).
Statutenänderung:
01.04.2021.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Förderung einer Schule nach dem pädagogischen Konzept "Prima Bildung" von Denis Bitterli, welches auf die individuellen Lernbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen eingeht. Eine unterstützende Elternbildung ist Teil dieses Konzepts. Der Verein kann eine solche Schule selbst betreiben, bis eine andere geeignete Trägerschaft zur Verfügung steht. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und ist nicht gewinnorientiert.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterli, Denis Marcel, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4119949, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Lebensart003 GmbH, in Muttenz, CHE-312.222.715, Hagnaustrasse 27, 4132 Muttenz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.03.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bietet berufliche Aus- und Weiterbildungen im Bereich Grafik und Design, Interaktive Medien und Informatik an. Sie erstellt Konzepte, Gestaltungen und Produktionen von Medien aller Art, handelt mit IT-Produkten und Gütern aller Art im IT-Bereich und setzt sich mit Coachings, Beratungen, Mediationen und Kursen in allen Bereichen der Gesellschaft für Friedenskultur ein. Sie integriert als Soziale Institution Menschen mit einer Beeinträchtigung in den Arbeitsprozess, betreibt eine Privatschule vom Tageshort bis hin zum Gynasium. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Schäfer, Mauricio, von Seltisberg, in Eiken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bitterli, Denis Marcel, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hartmann, Michael, von Aesch (BL), in Reinach (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
TRETOR AG (CHE-108.227.200) [ CH-280.3.900.042-2], in Liestal, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1611107, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TiBBS Schweiz AG, in Schwerzenbach, CHE-113.761.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, Publ. 6528940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Esther, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser und Partner Treuhand & Immobilien AG (CHE-107.433.932), in Meilen, Revisionsstelle [bisher: Gasser und Partner AG für Treuhand und Beratung];
Bitterli, Denis Marcel, von Zürich, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.