Informazioni su Roland Bischof
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Bischof
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Bischof
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005105323, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BENEDUS Holding AG, in Mauensee, CHE-417.664.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2770675).
Statutenänderung:
05.11.2020.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verhoek, Heino, von Greifensee, in Schönenwerd, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyer, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmenegger, Marco, von Mauensee und Malters, in Mauensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004730406, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
VEXATEC AG, in Cham, CHE-425.887.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürli, Roger, von Fischbach, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bischof, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruggaber, Urs, von Schaffhausen, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3363435, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
VEXATEC AG, in Wollerau, CHE-425.887.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Urs, von Tuggen, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollhalder, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Jürgen, von St. Niklaus, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürli, Roger, von Fischbach, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bischof, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.