Informazioni su Jörg Josef Bircher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jörg Josef Bircher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004755018, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BBMS Managementsysteme GmbH, in Weiningen (ZH), CHE-104.956.441, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S.27, Publ. 5325416).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bircher, Brigitte, von Stansstad und Davos, in Weiningen ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bircher, Jörg Josef, von Stansstad, in Weiningen (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Numero di pubblicazione: 6240464, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RPC Realprisma Consulting GmbH in Liquidation, in Zürich, CH-020.4.020.506-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 25, Publ. 4647446). Gemäss Erklärung vom 24.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator mit Einzelunterschrift];
Bircher, Jörg, von Stansstad, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in St. Moritz].
Numero di pubblicazione: 4647446, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RPC Realprisma Consulting GmbH, in Zürich, CH-020.4.020.506-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2002, S. 20, Publ. 632614).
Firma neu:
RPC Realprisma Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.08.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bircher, Jörg, von Stansstad, in St. Moritz, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].