Informazioni su Lukas Arnold Billeter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Arnold Billeter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005133006, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
RUAG Schweiz AG, in Emmen, CHE-105.983.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005070039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Billeter, Lukas Arnold, von Männedorf, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Dieter, von Neckertal, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prehn, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Surber, Christof, von Bülach, in Bachenbülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drees, Ralf Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Dachau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogels, Petrus Adrianus Josephus, genannt Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Auw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3481671, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
RUAG Schweiz AG, in Emmen, CHE-105.983.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walker, Edgar, von Schattdorf, in Altdorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildi, Dr. Jürg, von Suhr, in Menziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Billeter, Lukas Arnold, von Männedorf, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2987425, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Flugzeug-Technikerschule FTS, in Kloten, CHE-109.840.811, Verein (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2021409).
Name neu:
Flugzeug-Technikerschule FTS in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24. Mai 2016 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o TEKO Schweizerische Fachschule, Europa-Strasse 18, 8152 Glattbrugg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regli, Stefan, von Wassen, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Präsident des Vorstandes und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Billeter, Lukas, von Männedorf und Wallisellen, in Illnau-Effretikon, Vizepräsident des Vorstandes und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].