Informazioni su Stefan Bilger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Bilger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005946473, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
VEREIN SCHAFFHAUSEN TOTAL, in Schaffhausen, CHE-109.990.190, Verein (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770174).
Name neu:
VEREIN SCHAFFHAUSEN TOTAL in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Vereinsversammlung vom 01.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukomm, Peter, von Hallau und Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bilger, Stefan, von Stein am Rhein, in Schaffhausen, Vizepräsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004770174, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
VEREIN SCHAFFHAUSEN TOTAL, in Schaffhausen, CHE-109.990.190, Verein (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4383259).
Statutenänderung:
22.01.2018.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bilger, Stefan, von Stein am Rhein, in Schaffhausen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hedinger, Beat, von Wilchingen, in Wilchingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Rudolf, von Ruswil, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müri, Esther, von Schinznach, in Neunkirch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Thayngen, in Beringen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigrist, Stefan Michael, von Zürich, in Schaffhausen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spörli, Karin, von Neuhausen am Rheinfall, in Hemmental (Schaffhausen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 7087848, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
VEREIN SCHAFFHAUSEN TOTAL, in Schaffhausen, CH-290.6.014.259-7, Verein (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2010, S. 14, Publ. 5519552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Dr. Erhard, von Merishausen, in Merishausen, Präsident des Vorstandes, mit Unterschrift zu zweien;
Brunetti, Renato, von Windisch, in Löhningen, Mitglied des Vorstandes, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feurer, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Vorstandes, mit Unterschrift zu zweien;
Bilger, Stefan, von Stein am Rhein, in Schaffhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Unterschrift zu zweien;
Mäder + Baumgartner Treuhand AG (RAB 500'168) (CH-290.3.003.119-4), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.