Informazioni su Nenad Bijelic
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Nenad Bijelic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006083214, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MULTI NATIONALER VERTRIEB GMBH, in Wohlen (AG), CHE-109.418.286, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, S.0, Publ. 6435706).
Firma neu:
MULTI NATIONALER VERTRIEB GMBH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Miroslav Bijelic, Im Schaber 1, 8047 Zürich Liquidationsadresse. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bijelic, Miroslav, von Romanshorn, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wohlen (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bijelic, Nenad, von Romanshorn, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wohlen (AG)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005888983, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Aargauische Kantonalbank, in Aarau, CHE-105.845.287, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2023, Publ. 1005835300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Daniel, von Trubschachen, in Emmen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerig, Yanik, von Bütschwil-Ganterschwil, in Zurzach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koch, Marita, von Uezwil, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Werner, Ralf, von Rorschach, in Magden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bank-Kunz, Sandra Annette, von Brittnau, in Wettingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Roland, von Buchs (AG), in Wangen bei Olten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bijelic, Nenad, von Romanshorn, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Forrer, Maren Astrid, von Basel, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Dietikon];
Müller, Maria Anna, von Basel, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Podzorski, Urs, von Aarau, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Aarau];
Rowntree, Steven Kevin, von Birr, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zurbriggen, Ivan, von Saas-Balen, in Langenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6435706, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MNV 2000 GmbH, in Wohlen AG, CH-400.4.023.040-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S. 2, Publ. 5156256).
Statutenänderung:
17.11.2011.
Firma neu:
MULTI NATIONALER VERTRIEB GMBH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bijelic, Dragan, von Romanshorn, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Bijelic, Zorica, von Romanshorn, in Wohlen AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bijelic, Miroslav, von Romanshorn, in Anglikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bijelic, Nenad, von Romanshorn, in Anglikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.