Informazioni su Aldo Bigolin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Aldo Bigolin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005273124, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Bigolin + Crivelli Architekten AG, in Grenchen, CHE-115.832.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S.17, Publ. 5731858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigolin, Aldo, von Grenchen, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crivelli, Marco, von Grenchen, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Grenchen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fahrni, Markus, von Eriz, in Leuzigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grabherr, Sarina Rebecca, von Thun, in Grenchen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Sabrina, von Teuffenthal (BE), in Safnern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5731858, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Bigolin + Crivelli Architekten AG, in Grenchen, CH-241.3.009.346-5, Bettlachstrasse 8, 2540 Grenchen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.07.2010.
Zweck:
Ausführung von Architekturarbeiten, Bauleitungen, Planungen, Generalplanungen, Generalunternehmerleistungen und Expertisen auf dem Gebiet des Bauens und der Gestaltung. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke und Liegenschaften kaufen und verkaufen, mieten und vermieten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 09.07.2010 mit Inventarlisten per 01.07.2010 ein mit dem Zweck verbundenes Betriebsinventar sowie zwei Personenwagen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und total CHF 46'152.82 als Forderungen gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bigolin, Aldo, von Grenchen, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Crivelli, Marco, von Grenchen, in Grenchen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rovedyma Treuhand AG, in Grenchen (CH-254.3.000.648-0), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3983688, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
F.M. Branger Architekten und Planer AG, in Grenchen, CH-254.9.000.040-6, Führung eines Architektur- und Planungsbüros sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bauwesen, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2006, S. 15, Publ. 3686036).
mit Hauptsitz in:
Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigolin, Aldo, von Grenchen, in Grenchen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelprokura.