Informazioni su Alfred Beyeler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Alfred Beyeler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Beyeler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005402323, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Bredella AG, in Pratteln, CHE-102.424.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005391145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beyeler, Alfred, von Zürich, in Samstagern (Richterswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Helene, von Rüderswil, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Streit, Susanne, von Köniz, in Seewen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2322199, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
WASA Verwaltungs AG, in Pratteln, CHE-102.424.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2234391). Gemäss Erklärung vom 07.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ARGOS Audit & Tax AG (CHE-111.997.132), in Pratteln, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Alfred, von Zürich, in Samstagern (Richterswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3100756, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Vocis, in Richterswil, CH-020.7.001.286-1, c/o Alfred Beyeler, Am Ribelrain 3, 8833 Samstagern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
31.08.2005.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, finanzschwachen stotternden Personen eine Sprachtherapie nach dem System von Alfred Beyeler zu ermöglichen, sowie die entsprechende Mittelbeschaffung. Die Stiftung kann Sprachtherapeuten nach dem System von Alfred Beyeler auch direkt unterstützen.
Organisation:
Stiftungsrat von 5 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Beyeler, Alfred, von Köniz, in Richterswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Colpi, Max, von Littau und Baar, in Baar, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Planzer, Josef, von Sisikon, in Wollerau, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von der Crone, Markus, von Russikon, in Oberehrendingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
di Gallo, Michael, von Trogen, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Alex, von Laax, in Laax, Revisionsstelle.