Informazioni su Monika Bettinaglio
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monika Bettinaglio
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005964676, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
DABAG Datenbank Genossenschaft, in Gossau (SG), CHE-110.530.903, Genossenschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2021, Publ. 1005302123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Ferdinand, von Götighofen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bettinaglio, Monika, von Cazis, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4218005, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft Schwimmbad Thurfeld, in Kradolf-Schönenberg, CHE-107.940.726, Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2015, Publ. 2288949).
Statutenänderung:
21.03.2018.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Bekanntmachungen und Mitteilungen an die Gesamtheit der Mitglieder werden entweder schriftlich zugestellt oder im offiziellen Organ der Genossenschaft veröffentlicht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bettinaglio, Monika, von Cazis, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Jacqueline, von Untersiggenthal, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kernen , Hans Peter, von Diemtigen, in Sulgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Munz, Bernhard, von Kradolf-Schönenberg, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächinger, Daniela, von Basadingen-Schlattingen, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühlmann Zwahlen, Maja, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Sulgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plavec, Pascal, von St. Gallen, in Heldswil (Hohentannen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ringger, Alexander, von Kradolf-Schönenberg, in Buhwil (Kradolf-Schönenberg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2288949, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft Schwimmbad Thurfeld, in Kradolf-Schönenberg, CHE-107.940.726, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2010, S. 16, Publ. 5732502).
Domizil neu:
Thurbruggstrasse 11, Postfach 31, 9214 Kradolf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger-Keller, Monika, von Kradolf-Schönenberg, in Neukirch an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joos, Bernhard, von Davos, in Sulgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balsiger, Denise, von Fischingen, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stark, Carmen, von Hohentannen, in Schweizersholz (Bischofszell), Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruggmann, Guido, von Degersheim, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebnöther, Fabio, von Vorderthal, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Bettinaglio, Monika, von Cazis, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schrepfer, Simon, von Glarus Nord, in Amriswil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Jacqueline, von Untersiggenthal, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kernen, Hans Peter, von Diemtigen, in Sulgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Munz, Bernhard, von Kradolf-Schönenberg, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staub, Max, von Bad Ragaz und Oberrieden, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].