Informazioni su Andreas Bertsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Bertsch
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Bertsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hotel Schloss AG, Romanshorn, in Romanshorn, Führung eines Hotel-Betriebes. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2001, S. 4623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Alfred, von Tägerwilen, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Werner, von Sursee, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch, Andreas, von Eschlikon, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch-Imendörffer, Barbara, von Eschlikon, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hungerbühler, Walter, von Romanshorn, in Egnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fratton, Peter, von Urnäsch, in Blidegg (Zihlschlacht-Sitterdorf), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bornhauser, Christoph, von Weinfelden, in Weinfelden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Rudolf, von Lauperswil, in Willerzell (Einsiedeln), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Roland, von Sulgen, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Claude-Pierre, von Konolfingen, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FLT Fürstenland Treuhand GmbH, in Gossau SG, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
OFA AG, bisher in H o r n , Beteiligung an Unternehmungen aller Art in irgendwelchen Rechtsformen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 13.12.1998, S. 8478).
Statutenänderung:
14.09.2000.
Sitz neu:
R o m a n s h o r n .
Domizil neu:
c/o Bärbel Bertsch, Seeweg 12, 8590 Romanshorn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertsch, Andreas, von Eschlikon, in Romanshorn, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Menzl, Dr. Andreas, von Rapperswil SG, in Mörschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch, Bärbel, von Eschlikon, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch, Daniela, von Eschlikon, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch, Lucia, von Eschlikon, in Andwil TG (Birwinken), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hotel Schloss AG, Romanshorn, in R o m a n s h o r n, Führung eines Hotel- Betriebes. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.1999, S. 3091).
Domizil neu :
Schlossbergstrasse 26, 8590 Romanshorn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertsch-Imendörffer, Barbara, von Eschlikon, in Romanshorn, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch, Andreas, von Eschlikon, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].