Informazioni su Andreas Bernold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Bernold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006125057, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
AG zur Förderung der inneren Verdichtung Wartau, in Wartau, CHE-353.071.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2024, Publ. 1005964670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Harry, von Gams, in Oberschan (Wartau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gauer, Matthias, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Tobias, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernold, Andreas, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gabathuler, Alexander, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005735848, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbau AG Gonzen, in Wartau, CHE-103.444.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005466121).
Firma neu:
Wohnbau AG Gonzen in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.04.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Werner, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernold, Andreas, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Engler Busa, Monika, von Sevelen, in Oberschan (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gabathuler, Kurt, von Wartau, in Fontnas (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005466121, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbau AG Gonzen, in Wartau, CHE-103.444.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162643).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernold, Andreas, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.