Informazioni su Andreas Christian Bernhardt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Christian Bernhardt
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Christian Bernhardt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2765169, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Lesedi GmbH, in Lachen, CHE-347.506.627, Gartenstrasse 27, 8853 Lachen SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.04.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung und Interims-Management. Ein weiterer Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 1.4.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bernhardt, Andreas Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2540197, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pure Foods AG, in Zürich, CHE-379.447.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2015, Publ. 2393963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhardt, Andreas Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2393963, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pure Foods AG, in Zürich, CHE-379.447.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2222413).
Statutenänderung:
10.09.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 281'813.00 [bisher: CHF 188'480.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 281'813.00 [bisher: CHF 188'480.00].
Aktien neu:
281'813 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 188'480 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.09.2015 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 400'000.00 verrechnet, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.09.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.12.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grünstein, Leo, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bernhardt, Andreas Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Scheiber, Lukas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cheridito, Dr. Yves, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Roman, von Schaffhausen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.