Informazioni su Philippe Bernet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Philippe Bernet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005146702, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
B+B Baumanagement GmbH, in Beinwil am See, CHE-113.771.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2011, S.0, Publ. 6344988).
Statutenänderung:
29.03.2021.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Stahlrain 8, 5200 Brugg AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Philippe, von Gommiswald und St. Gallen, in Brugg, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Beinwil am See, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00].
Numero di pubblicazione: 6344988, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
B+B Baumanagement GmbH, bisher in Steinhausen, CH-170.4.007.406-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2010, S. 18, Publ. 5894282).
Gründungsstatuten:
13.08.2007.
Statutenänderung:
06.09.2011.
Sitz neu:
Beinwil am See.
Domizil neu:
Krienzstrasse 24, 5712 Beinwil am See.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Philippe, von Gommiswald und St. Gallen, in Beinwil am See, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher:in Hünenberg].
Numero di pubblicazione: 5219746, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
B+B Baumanagement GmbH, in Steinhausen, CH-170.4.007.406-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 17, Publ. 4071850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Herbert, von Entlebuch, in Neuenkirch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Philippe, von Gommiswald und St. Gallen, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].