Informazioni su Dr. Mischa Boris Berner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Mischa Boris Berner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005708702, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gemeinnützige Stiftung zur Förderung der Selbsthilfe, in Zofingen, CHE-101.770.006, Stiftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2021, Publ. 1005127286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riniker, Peter, von Schinznach Dorf, in Brittnau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Mathilde Martha, von Buus, in Zofingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berner, Mischa Boris, von Hunzenschwil, in Zofingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hohl, Hans-Rudolf, von Zofingen, in Zofingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, Belinda, von Escholzmatt-Marbach, in Birrwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005342538, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 218 vom 09.11.2021, publizierten TR-Eintrags Nr. 13'207 vom 04.11.2021 Stiftung Nische, in Zofingen, CHE-100.198.948, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2021, Publ. 1005330043).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berner, Dr. Mischa Boris, von Hunzenschwil, in Zofingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [nicht: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005330043, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Nische, in Zofingen, CHE-100.198.948, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lendenmann, Edith, von Grub (AR) und Luzern, in Zofingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berner, Dr. Mischa Boris, von Hunzenschwil, in Zofingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.