Informazioni su Manuela Koch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Manuela Koch
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manuela Koch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005082092, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB vom 15.01.2021, Meldungs Nr. 1'005'074'937, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 562 vom 12.01.2021 Plyfa Schalungen AG, in Unterägeri, CHE-101.244.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074937).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Martin, von Niederhelfenschwil, in Oberbüren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: in Niederbüren];
Koch, Manuela, von Sennwald, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Niederbüren].
Numero di pubblicazione: HR02-1005074937, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Plyfa Schalungen AG, in Unterägeri, CHE-101.244.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004818133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Urs, von Trub, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Martin, von Niederhelfenschwil, in Niederbüren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gossau (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Koch, Manuela, von Sennwald, in Niederbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005073617, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GHI Formwork AG, in Unterägeri, CHE-189.353.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2020, Publ. 1004949272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Petra, von Kirchberg SG, in Gais, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Martin, von Niederhelfenschwil, in Oberbüren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gossau (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Koch, Manuela, von Sennwald, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.