Informazioni su Renato Silvio Berchtold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Renato Silvio Berchtold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005881351, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Kapelle Zen Hohen Flühen, in Bitsch, CHE-486.235.674, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, S.0, Publ. 1470353).
Urkundenänderung:
16.06.2023. 01.09.2023.
Name neu:
Kapelle Zen Hohen Flühen und Dorfkapellen der Gemeinde Bitsch.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt den Erhalt der Kapelle Zen Hohen Flühen sowie deren Einrichtungen als bedeutendes Kulturgut und den Erhalt der Dorfkapellen der Gemeinde Bitsch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Henri Camille, von Guttet-Feschel und Erschmatt, in Bitsch, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Pius, von Kippel, in Naters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karlen, Anton, von Törbel, in Bitsch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albrecht, Alban, von Mörel-Filet, in Mörel-Filet, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Gerhard, von Mörel-Filet, in Mörel-Filet, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walker, Felix, von Bitsch, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Albrecht, Peter, von Riederalp, in Riederalp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fux, Alexander, von St. Niklaus, in Mörel-Filet, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Renato, von Lalden, in Bitsch, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Nanzer, Ivo, von Brig-Glis, in Bitsch, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Franz Xaver, von St. Niklaus, in Bitsch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2423133, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Berchtold Bau GmbH, in Bitsch, CHE-115.453.055, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2010, S. 21, Publ. 5527440).
Domizil neu:
c/o Renato Berchtold, Ebnetstrasse 36, 3982 Bitsch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Renato Silvio, von Lalden, in Bitsch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Berchtold, Renato].
Numero di pubblicazione: 2235407, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Tanja, in Bitsch, CHE-109.810.000, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2012, Publ. 6638640).
Domizil neu:
Furkastrasse 88, 3982 Bitsch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berchtold, Renato, von Lalden, in Bitsch, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Maurer, Peter, von Rubigen, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berchtold, Josephina, von Lalden und Stalden VS, in Bitsch, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amacker, Ruth, von Saint-Maurice, in Bitsch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
König, Stephan Dr., von Sierre und Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mangisch, Marcel Hugo, von Bettmeralp, in Bitsch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karlen, Anton, von Törbel, in Bitsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayr, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Bitsch, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.