Informazioni su Bruno Bellwald
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Bellwald
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005342700, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
KW Fafleralp AG, in Blatten, CHE-114.631.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004975481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellwald, Bruno, von Blatten, in Blatten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Hans-Anton, von Blatten, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin;
Ritler, Martin, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Jonas Tobias, von Blatten, in Naters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritler, Andreas, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin];
Rubin, Christian, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzen, Armin, von Wiler (Lötschen) und Blatten, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian [bisher: von Wiler (Lötschen) und Blatten, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin];
Kämpfer, Urs Max, von Walterswil (BE), in Niederglatt ZH (Niederglatt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian.
Numero di pubblicazione: HR02-1005255839, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
KW Breithorn-Fafleralp AG, in Blatten, CHE-116.117.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651761).
Domizil neu:
c/o Hans Peter Lehner, Tiefenmattenstrasse 29, 3919 Blatten (Lötschen).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellwald, Bruno, von Blatten, in Blatten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Hans Anton, von Blatten, in Brig-Glis, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Jonas Tobias, von Blatten, in Naters, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murmann, Jakob, von Kippel, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005058406, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
KW Gisentella AG, in Blatten, CHE-365.530.144, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, S.0, Publ. 3228355).
Statutenänderung:
10.12.2020.
Domizil neu:
Faflerstrasse 36, 3919 Blatten (Lötschen).
Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
6'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 10.12.2020 von der Genossenschaft Elektrizitätswerk Blatten (CHE-102.076.612), in Blatten, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 10.12.2020, den Geschäftsbereich Kraftwerk Gisentella, mit Aktiven von CHF 1'000'000.00 und Passiven von CHF 0.00, wofür 3'850 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden und CHF 615'000.00 den stillen Reserven zugewiesen werden. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellwald, Bruno, von Blatten, in Blatten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.