Informazioni su Jean-Marc Bellagamba
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Marc Bellagamba
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005987255, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
La Castalie, à Monthey, CHE-108.904.199, institut de droit public (No. FOSC 194 du 06.10.2022, Publ. 1005577616).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Coppey, Stéphane, de Vétroz, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Granger, Josiane Berthe, de Troistorrents, à Collombey (Collombey-Muraz), membre, sans droit de signature;
Riand, Françoise Marie Paule, de Ayent, à Martigny, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bellagamba, Jean-Marc, de Monthey, à Monthey, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Bogiqi, Aferdita, de Monthey, à Monthey, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Rivat Métrailler, Evelyne, de Nendaz, à Nendaz, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005903102, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS), à Sierre, CHE-402.451.309, institut de droit public (No. FOSC 40 du 27.02.2023, Publ. 1005688514).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bellagamba, Jean-Marc, de Monthey, à Monthey, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Roten, Fredy Michel , de Ried-Brig, à Termen, directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 4134885, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS), à Sierre, CHE-402.451.309, Rue Plantzette 53, 3960 Sierre, institut de droit public (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
01.01.2017.
But:
Dans le domaine pré-hospitalier et sanitaire: évaluer périodiquement les besoins et soumettre les mesures de planification au Conseil d'Etat;
mettre en ?uvre la planification des secours adoptée par le Conseil d'Etat;
veiller à la qualité des prestations dans le domaine des secours et assurer l'information à la population;
assurer le bon déroulement des interventions de secours, en coordination avec les autres forces d'intervention, et le fonctionnement de la centrale d'alarme et d'engagement sanitaire (ci-après: centrale d'alarme). Le conseil D'Etat précise et complète les missions de l'OCVS par voie d'ordonnance. Il peut lui confier d'autres missions. Institut de droit public créé et inscrit au registre du commerce selon la loi sur l'organisation des secours sanitaires (LOSS) du 27.03.1996.
Organisation:
conseil d'administration, direction et organe de révision.
Personne(s) inscrite(s):
Anthamatten, Fritz, de Saas-Almagell, à Brig-Glis, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Brigante, Emilie, de Ayent, à Sion, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Fauchère, Patrick, de Rüegsau, à Ayent, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Fournier, Jacques Pascal dit Pascal, de Nendaz, à Nendaz, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Perren, Philipp, de Zermatt, à Birmensdorf (ZH), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Turini, Pierre, de Sessa, à Sion, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Willa, Christian, de Varen, à Vétroz, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bellagamba, Jean-Marc, de Monthey, à Monthey, directeur, avec signature collective à deux;
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.