Informazioni su Marko Bekker
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marko Bekker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004991029, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
hystrix medical AG, in Langenthal, CHE-213.317.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941534).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bekker, Marko, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Foster, Jason, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004941534, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
hystrix medical AG, in Langenthal, CHE-213.317.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622439).
Statutenänderung:
15.07.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 582'909.20 [bisher: CHF 426'518.20].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 582'909.20 [bisher: CHF 426'518.20].
Aktien neu:
5'829'092 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 4'265'182 Namenaktien zu CHF 0.10].
Partizipationskapital neu:
CHF 3'490.40.
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 3'490.40.
Partizipationsscheine neu:
34'904 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10. Erhöhung Partizipationskapital aus bedingtem Partizipationskapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.07.2020 die am 29.04.2019 beschlossene bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2019 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.07.2020 eine bedingte Erhöhung des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 29.04.2019: eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der ordentlichen Erhöhung des Aktienkapitals vom 15.07.2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 25'000.00 verrechnet, wofür 13'033 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 02.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güllich, Hans-Peter, von Herrliberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teuteberg, Florian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Stephan, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hügli, Philippe, von Zollikon, in Biberist, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bekker, Marko, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Foster, Jason, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
TreuVision AG (CHE-231.878.790), in Zürich, Revisionsstelle.