Informazioni su Katharina Beeler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Katharina Beeler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005037021, Ufficio del registro di commercio Zugo
Beeler + Beeler Revisions AG, in Risch, CHE-102.151.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, S.0, Publ. 1627231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler, Katharina, von Steinen und Oberägeri, in Hünenberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Duss, Armin, von Escholzmatt-Marbach, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Adolf, von Steinen, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Heggli, Sandra, von Müswangen, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri (AG), Prokuristin, mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: 5018306, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Beeler + Beeler Revisions AG, in Risch, CH-170.3.013.999-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 32, Publ. 4786176).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Adolf, von Steinen, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Beeler, Katharina, von Steinen und Oberägeri, in Hünenberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte mit Einzelunterschrift];
Duss, Armin, von Escholzmatt, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4786176, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Beeler + Beeler Revisions AG, in Risch, CH-170.3.013.999-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2008, S. 21, Publ. 4493602).
Statutenänderung:
02.12.2008.
Zweck neu:
Übernahme von Mandaten als Wirtschaftsprüfer, insbesondere als zugelassene Revisionsstelle für KMU-Unternehmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubler, Gilbert, von Twann und Basel, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Katharina, von Steinen und Oberägeri, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.