Informazioni su Andreas Bechtiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Bechtiger
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Bechtiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006040397, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Katholische Stiftung St. Georgen für Kinder- und Jugendarbeit, in St. Gallen, CHE-103.897.971, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005802483).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wick, Christian, von Zuzwil SG und Bronschhofen (Wil SG), in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bechtiger, Andreas, von Mosnang, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005665951, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
B-KO GmbH, in Oberriet (SG), CHE-450.111.879, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657778).
Statutenänderung:
25.01.2023.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
St.Georgen-Strasse 94, 9011 St. Gallen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bechtiger, Andreas, von Mosnang, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Rietmann, Kathrin, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005657778, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
B-KO GmbH, in Oberriet (SG), CHE-450.111.879, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppel, Sascha, von Widnau, in Eggersriet, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bechtiger, Andreas, von Mosnang, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00].