Informazioni su André Marc Jean François Bauquel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Marc Jean François Bauquel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1352037, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Safe Capital Asset Management AG, in Zürich, CHE-114.693.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2012, Publ. 6783262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauquel, André Marc Jean François, von Collonge-Bellerive, in Meyrin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6783262, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Helvetia Fidelity Investment AG, bisher in Zug, CH-217.3.541.770-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, S. 22, Publ. 6012288).
Gründungsstatuten:
23.01.2009.
Statutenänderung:
13.06.2012, 11.07.2012.
Firma neu:
Safe Capital Asset Management AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Löwenstrasse 25, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Finanzen und Investments, Unternehmensberatung, Unterstützung von Projekten jeglicher Art im In- und Ausland sowie Vermittlung von Handelsgeschäften und deren Honorarabwicklung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Schutzrechte und Wertschriften aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hessmann, Friedrich Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Noser, Daniel W., von Glarus Nord, in Schottikon (Elsau), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauquel, André Marc Jean François, von Collonge-Bellerive, in Meyrin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.