Informazioni su Urs Walter Baumgartner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Urs Walter Baumgartner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006122451, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Biel-Etschenried-Strassengenossenschaft, in Ennetbürgen, CHE-102.269.163, Genossenschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004648952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Urs, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barmettler, Bruno, von Buochs, in Ennetbürgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Emmetten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmermann, Raffael, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004648952, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Biel-Etschenried-Strassengenossenschaft, in Ennetbürgen, CHE-102.269.163, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, S.0, Publ. 6606844).
Domizil neu:
c/o Thomas Gabriel, Hüslen, 6373 Ennetbürgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Willi, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel-Würsch, Josef Adolf, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt-Peter, Walter, von Dallenwil, in Ennetbürgen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Urs, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Bruno, von Buochs, in Emmetten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Thomas, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6560680, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Schiltrac Fahrzeugbau GmbH, in Buochs, CH-320.4.035.565-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2009, S. 14, Publ. 4947790).
Statutenänderung:
14.02.2012.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. [Gestrichen: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Johann genannt Hans, von Spiringen, in Schattdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Urs Walter, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Barmettler, Josef, von Buochs, in Ennetbürgen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Buochs, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Barmettler, Peter Josef, von Buochs, in Buochs, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.