Informazioni su Michael Baumgartner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Baumgartner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Baumgartner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3750259, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Swisslog AG, in Buchs (AG), CHE-116.033.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3631311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feenstra, Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Buchs (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Michael, von Trub, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1680551, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ECOM INSTRUMENTS GmbH, in Sursee, CHE-104.601.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6713404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Michael, von Trub und Luzern, in Schenkon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nied, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Assamstadt (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Riehen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5012508, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ECOM INSTRUMENTS GmbH, in Sursee, CH-280.4.001.404-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2005, S. 9, Publ. 2857088).
Statutenänderung:
30.04.2009. Mitteilungen erfolgen durch Zustellung, Telefax oder E-Mail an die im Anteilsbuch zuletzt eingetragenen Adressangaben. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Allschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ECOM Instruments GmbH, in Assamstadt (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Nied, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Assamstadt (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer];
Baumgartner, Michael, von Trub und Luzern, in Schenkon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Balmer-Etienne AG, in Luzern (CH-100.3.004.354-1), Revisionsstelle.