Informazioni su Susanne Baumann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Susanne Baumann
Ultimi comunicati FUSC: Susanne Baumann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004625202, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Urech Lyss Versand AG, in Lyss, CHE-467.349.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, S.0, Publ. 6250366).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech-Meyer, Senta, von Brunegg, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Susanne, von Flawil, in Evilard, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied + Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Urech, Thomas, von Brunegg, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Fidra-Treuhand AG (CHE-107.175.374), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Fidra-Treuhand AG (CH-073.3.000.754-6)].
Numero di pubblicazione: 6250366, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Urech Lyss Versand AG, in Lyss, CH-036.3.051.147-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2011, S. 0, Publ. 6226892).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Thomas, von Brunegg, in Lyss, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Baumann, Susanne, von Flawil, in Leubringen (Evilard), Mitglied und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Urech-Meyer, Senta, von Brunegg, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6238792, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Urech Lyss AG, in Lyss, CH-073.3.002.632-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2011, S. 0, Publ. 6061732).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 29.06.2011 und Inventar per 01.01.2011 Aktiven von CHF 645'234.67 und Fremdkapital von CHF 202'839.52 auf die Urech Lyss Versand AG, in Lyss (CH-036.3.051.147-3).
Gegenleistung:
keine.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Susanne, von Flawil, in Evilard, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.