Informazioni su Samuel Baumann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Samuel Baumann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6712692, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Eigermilch Grindelwald AG, in Grindelwald, CH-036.3.042.149-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 5, Publ. 5730072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Samuel, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlunegger, Friedrich genannt Fritz, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5761826, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Grindelwald, in Grindelwald, CH-092.5.001.891-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2001, S. 9080).
Firma neu:
Milchverwertungsgenossenschaft Grindelwald in Liq.. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steuri, Daniel, von Leissigen, in Grindelwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gertsch, Peter, von Lauterbrunnen, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Feuz, Markus, von Lauterbrunnen, in Burglauenen (Grindelwald), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gertsch, Heinz, von Lütschental, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bohren, Adolf, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlunegger, Fritz, von Grindelwald, in Grindelwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Baumann, Samuel, von Grindelwald, in Grindelwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präs. od. Vizepräs.].
Numero di pubblicazione: 4518882, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Eigermilch Grindelwald AG, in Grindelwald, CH-036.3.042.149-4, c/o Samuel Baumann, Herrschaft, 3818 Grindelwald, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
7.05.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwertung der Verkehrsmilch der einheimischen Milchproduzenten durch Verarbeitung und Verkauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 110'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 110'000.--.
Aktien:
1'100 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Baumann, Samuel, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlunegger, Friedrich genannt Fritz, von Grindelwald, in Grindelwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Beat, von Albligen, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romang, Heinrich, von Gsteig, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steuri, Daniel, von Leissigen, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann + Bacher Treuhand AG (CH-092.3.006.852-9), in Meiringen, Revisionsstelle.