Informazioni su Jakob Baumann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jakob Baumann
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Baumann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004950500, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Meyer'sche Stiftung Rüfenach, in Rüfenach, CHE-110.381.738, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4038781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Jakob, von Villigen, in Villigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Daniel, von Diessbach bei Büren, in Brugg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Soland, Cordula, von Gommiswald, in Remigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horlacher, Barbara, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehlmann, Markus, von Remigen, in Remigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, René, von Langnau im Emmental, in Villigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1004649280, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schebi-Wy GmbH, in Villigen, CHE-475.547.388, Hauptstrasse 75, 5234 Villigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2019.
Zweck:
Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Grundstücken, Rebbau, Kelterung, An- und Verkauf von Trauben und Wein sowie Erbringen von landwirtschaftlichen Dienstleistungen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Darlehen gewähren sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Jakob Baumann, in Villigen (CHE-111.261.060), gemäss Vertrag vom 15.05.2019 und Übernahmebilanz per 01.01.2019 mit Aktiven von CHF 116'100.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'377.79, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 88'722.46 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 24.05.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Baumann, Jakob, von Villigen, in Villigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1683743, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Meyer'sche Stiftung Rüfenach, in Rüfenach, CHE-110.381.738, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2013, Publ. 1193539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Rolf, von Wohlen, in Rüfenach, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schibler, Robert, von Walterswil SO, in Rüfenach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läuchli, Karl, von Remigen, in Rüfenach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jakob, von Villigen, in Villigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birrfelder, René, von Mönthal, in Mönthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erne, Lukas, von Leuggern, in Mandach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Daniel, von Diessbach bei Büren, in Brugg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Soland, Cordula, von Gommiswald, in Remigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Peter, von Mettauertal, in Mettauertal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Nelly, von Effingen, in Villigen, Aktuarin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.