Informazioni su Daniel Baumann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Baumann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005478468, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sonnluft GmbH, in Steffisburg, CHE-112.389.550, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017, Publ. 3376895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Daniel, von Wattwil, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Baumann-Schläppi, Doris, von Wattwil und Lenk, in Steffisburg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hötschl, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3046665, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baumann Cheminéeöfen GmbH, in Steffisburg, CHE-105.723.069, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2008, Publ. 4620330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Daniel, von Wattwil, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 490 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Baumann-Schläppi, Doris, von Wattwil und Lenk, in Steffisburg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feurama AG (CHE-211.148.317), in Steffisburg, Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bachmann, Christoph, von Balsthal, in Diegten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4620330, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baumann Cheminéeöfen GmbH, in Steffisburg, CH-092.4.014.729-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2001, S. 2285).
Statutenänderung:
11.08.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Verkauf von Cheminéeöfen (inkl. Kaminbau) sowie die Ausführung allgemeiner Kunst- und Bauschlosserarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. [gestrichen: Mitteilungen an Gesellschafter: schriftlich.]. [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 50'000.--.]. Gemäss Erklärung der Gesellschafter vom 11.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Daniel, von Wattwil, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 490 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 49'000.--];
Baumann-Schläppi, Doris, von Wattwil und Lenk, in Steffisburg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].