Informazioni su Walter Balsiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Balsiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7214870, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BST Treuhand Balsiger & Schuler AG, in Zug, CH-020.3.904.273-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Walter, von Belp, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler, Brido, von Rothenthurm, in Rothenthurm, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6986266, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BST Treuhand Balsiger & Schuler AG, bisher in Horgen, CH-020.3.904.273-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6555590).
Gründungsstatuten:
26.05.1978.
Statutenänderung:
21.11.2012.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Metallstrasse 9A, 6304 Zug.
Zweck neu:
Übernahme und Ausführung aller in den Aufgabenkreis einer Treuhand- und Revisionsgesellschaft fallenden Arbeiten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käch, Bruno Francesco, von Luzern, in Ebikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucheli, René, von Horw, in Buchrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balsiger, Walter, von Belp, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schuler, Brido, von Rothenthurm, in Rothenthurm, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5368660, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG, in Aarau, CH-400.3.030.056-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 2, Publ. 5212606).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Walter, von Belp, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler-Camenisch, Brido, von Rothenthurm, in Rothenthurm, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Winterthur (CH-020.9.003.156-6), (HR ZH).