Informazioni su Antonio Balsamo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Antonio Balsamo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006126213, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Life4me.plus to fight AIDS, Hepatitis C and Tuberculosis, in Lenzburg, CHE-281.077.177, Verein (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2023, Publ. 1005821215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsamo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Shangin, Ivan, russischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Gruber, Michael, von St. Niklaus, in Auenstein, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, Kassier, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005821215, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Life4me.plus to fight AIDS, Hepatitis C and Tuberculosis, in Aarau, CHE-281.077.177, Verein (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2021, Publ. 1005326905).
Statutenänderung:
01.08.2023.
Sitz neu:
Lenzburg.
Domizil neu:
Dragonerstrasse 53, 5600 Lenzburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Dr. Alex, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Maleev, Denis, russischer Staatsangehöriger, in Aarau, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Balsamo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Shangin, Ivan, russischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Gruber, Michael, von St. Niklaus, in Auenstein, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, Aktuar, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005326905, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Life4me.plus to fight AIDS, Hepatitis C and Tuberculosis, in Lenzburg, CHE-281.077.177, Verein (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3820299).
Statutenänderung:
20.10.2021.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Girixweg 7, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Dr. Alex, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wagner, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maleev, Denis, russischer Staatsangehöriger, in Aarau, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Balsamo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.