Informazioni su Christian Balmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Balmer
Ultimi comunicati FUSC: Christian Balmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005683555, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
studio63 gmbh, in Zug, CHE-209.730.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2020, Publ. 1004955504).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Christian, von Schüpfheim, in Walchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Risch];
Wismer, Janine, von Honau, in Walchwil, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005630442, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
privacyglass gmbh, in Zug, CHE-323.597.680, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481664).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Silvio, von Eggersriet, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Balmer, Christian, von Schüpfheim, in Walchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Risch, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Grüter, Kilian Vasco Ernst, von Baar, in Baar, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005481664, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
crossbow & anchor gmbh, in Walchwil, CHE-323.597.680, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014695).
Statutenänderung:
29.04.2022.
Firma neu:
privacyglass gmbh.
Uebersetzungen der Firma neu:
(privacyglass sàrl) (privacyglass llc).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Les Deux Boutique GmbH, Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biernat, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Silvio, von Eggersriet, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Balmer, Christian, von Schüpfheim, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bisig, Raphael, von Einsiedeln, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.