Informazioni su Fatih Bahcivan
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fatih Bahcivan
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005883867, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IHSAN AG, bisher in Risch, CHE-234.227.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005415662).
Statutenänderung:
07.11.2023.
Firma neu:
MIHA BAU AG.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 131, 8152 Glattbrugg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Bauten aller Art als Generalunternehmerin, die Erschliessung von Bauland, die Finanzierung von Bauten, den An- und Verkauf sowie die Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bahcivan, Fatih, von Aarburg, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mihailovic, Rade, serbischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005802267, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
FaBa Finanz GmbH, in Risch, CHE-322.992.051, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2023, Publ. 1005727181).
Statutenänderung:
03.07.2023.
Firma neu:
58 Finanz GmbH. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bahcivan, Fatih, von Aarburg, in Aarburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Çiçek, Ceyda, von Risch, in Root, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005798946, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
FaBa Treuhand GmbH, in Risch, CHE-449.374.194, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342243).
Statutenänderung:
03.07.2023.
Firma neu:
58 Treuhand Gmbh.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bahcivan, Fatih, von Aarburg, in Aarburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Çiçek, Ceyda, von Risch, in Root, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.