Informazioni su Peter Bär
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Bär
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4300980, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
POTTSCOAL AG, in Baar, CH-020.3.925.993-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2007, S. 21, Publ. 4032776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Peter, von Vordemwald, in Aeschlen ob Gunten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3996104, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Technosearch AG(Technosearch SA) (Technosearch Ltd), bisher in Zürich, CH-020.3.925.993-7, Vermittlung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2002, S. 26, Publ. 540126).
Gründungsstatuten:
06.06.1990.
Statutenänderung:
08.06.2007.
Firma neu:
POTTSCOAL AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 9, 6340 Baar.
Zweck neu:
Vermögensverwaltung von eigenem Vermögen sowie Handel mit festen Brennstoffen;
kann Immobilien, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten, sich an Handels-, Finanz-, Industrie- und anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung:
CHF 250'000.00.
Aktien neu:
500 Inhaberaktien zu CHF 500.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 500.00].
Qualifizierte Tatbestände:
CHF 200'000.-- durch Verrechnung liberiert (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Couët, Madeleine, von Zürich, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gröbly, Walter, von St. Gallen und Oberuzwil, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Couët, Alexandre, von Zürich, in Risch, Direktor, mit Einzelunterschrift;
M. Hegglin Treuhand AG, in Oberägeri, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiberg, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eisenach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, André Werner, von Zeihen, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Peter, von Vordemwald, in Aeschlen ob Gunten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züllig & Partner Treuhand AG, in Baar, Revisionsstelle.