Informazioni su Peter Baer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Baer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3658893, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baer Mechanik AG, in Sumiswald, CHE-102.492.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2815729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baer, Peter, von Kleinandelfingen, in Wasen im Emmental (Gemeinde Sumiswald), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baer, Oliver, von Kleinandelfingen, in Grünenmatt (Lützelflüh), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Baer-Dietiker, Anita, von Kleinandelfingen, in Sumiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretärin, mit Einzelunterschrift];
Vögeli, Felix, von Fraubrunnen, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Vögeli, Doris, von St. Stephan, in Utzenstorf, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 1948715, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Turmuhrenfabrik Sumiswald J.G. Baer AG, in Sumiswald, CHE-361.785.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, Publ. 6238572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baer, Peter, von Kleinandelfingen, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muri, Stephan, von Sursee, in Schlierbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baer, Oliver, von Kleinandelfingen, in Grünenmatt (Lützelflüh), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6238572, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Turmuhrenfabrik Sumiswald J.G. Baer AG, in Sumiswald, CH-036.3.051.196-4, Eystrasse 58, 3454 Sumiswald, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Turmuhrenfabrik Sumiswald J.G. Baer AG (neu: Baer Mechanik AG), in Sumiswald (CH-053.3.007.688-9). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 30.03.2011 Aktiven von CHF 100'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Der einzige Aktionär der übertragenden Gesellschaft erhält insgesamt 100 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.00.
Statutendatum:
22.06.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Turmuhren, Glocken und Glockenläutmaschinen sowie elektrischen und elektronischen Geräten und Maschinen. Die Gesellschaft kann sowohl Filialen gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Ausserdem kann sie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Baer, Peter, von Kleinandelfingen, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baer, Oliver, von Kleinandelfingen, in Grünenmatt (Lützelflüh), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.