Informazioni su Marcel Bachofen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marcel Bachofen
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Bachofen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005945289, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Care Medical Swiss AG, bisher in Freienbach, CHE-380.886.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2016, Publ. 2745455).
Statutenänderung:
09.01.2024.
Sitz neu:
Benken (SG).
Domizil neu:
Unterhaldenstrasse 26, 8717 Benken SG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demir, Abdullah, von Buchs ZH, in Opfikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Marcel, von Uetikon am See, in Benken SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2525921, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
TransMedical GmbH, in Freienbach, CHE-102.030.076, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2184291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calabresi, Sergio Marino, von Zollikon, in Sattel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Marcel, von Uetikon am See, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2184291, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
TransMedical GmbH, in Freienbach, CHE-102.030.076, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1208707).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Marcel, von Uetikon am See, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Trewitax Zürich AG (CHE-109.047.735), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Trewitax Zürich AG (CH-020.3.024.608-2)];
Calabresi, Sergio Marino, von Zollikon, in Sattel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.