Informazioni su Oswald Bachmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Oswald Bachmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oswald Bachmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005343008, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Blindenbund Selbsthilfe blinder und sehbehinderter Menschen (SBb), in Zürich, CHE-105.837.595, Verein (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005210780).
Statutenänderung:
28.08.2021.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die praktische Durchführung von Massnahmen, die eine weitgehende Selbstständigkeit blinder und sehbehinderter Menschen in gesellschaftlicher, kultureller, materieller und beruflicher Hinsicht ermöglichen sollen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Oswald, von Bottenwil, in Eggiwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Heinz, von Bern, in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Blatti, Irene Brigitt, von Ebnat-Kappel, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005122230, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AGILE.CH Die Organisationen von Menschen mit Behinderung, in Bern, CHE-105.997.112, Verein (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Suzanne Lilian, von Eschlikon, in Bern, Zentralsekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Oswald, von Bottenwil, in Aeschau (Eggiwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bertoli, Francesco Livio, von Winterthur, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leu, Stephanie Nadia, von Schaffhausen, in Löhningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Barbara, von Elgg, in Ettenhausen (Aadorf), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsler, Stephan, von Kriens und Ruswil, in Kriens, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joosten, Robert, von Lausanne, in Lausanne, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Manser, Joseph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Maret, Denis, von Conthey, in Monthey, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gnägi, Theo, von Täuffelen, in Jegenstorf, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ittigen];
de Riedmatten, Raphaël, von Sion, in Lausanne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raemy Uehlinger, Silvia, von Plaffeien, in Münsingen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stv. Zentralsekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rouvenaz, Catherine Nicole, von Treyvaux, in Fribourg, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stv. Zentralsekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005060471, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Blindenbund Selbsthilfe blinder und sehbehinderter Menschen (SBb), in Zürich, CHE-105.837.595, Verein (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Del Degan, Ivano, von Oberlangenegg, in Eschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger Kianicka, Dominique Claudia, von Wangen bei Olten, in Thalwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Susanne, von Zullwil, in Glarus, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Oswald, von Bottenwil, in Eggiwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüedi, Karin, von Münchwilen (TG), in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schilling, Jörg, von Leibstadt, in Rüti (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cuska, Paul Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle.