Informazioni su Jürg Bachmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jürg Bachmann
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Bachmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006078007, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mediapulse AG für Medienforschung, in Bern, CHE-113.007.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2023, Publ. 1005758897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duphorn, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Jürg, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moesch, André, von Basel, in Waldstatt, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier Fierz, Christian Kumar, von Wilchingen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank , Michael, von Wettingen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heimgartner, Ladina, von Niederrohrdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheurer, Peter, von Kirchlindach, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wanner, Florian, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005662929, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro Seniorweb - Stiftung, in Zürich, CHE-114.400.599, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, S.0, Publ. 3354675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Daniel, von Rheinau, in Rheinau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Medici, Marco, von Lugano, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Karl, von Uster, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaller, Anton, von Zürich und Altbüron, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Jürg, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baur, Linus, von Gaiserwald, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Preiswerk, Corina, von Basel, in Oberrieden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004892311, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Seniorweb Lernzentren GmbH, in Zürich, CHE-450.076.993, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753312).
Firma neu:
Seniorweb Lernzentren GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Jürg, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].