Informazioni su Ymri Avdaj
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ymri Avdaj
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4192825, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BISTURI Maxo AG, in Biel/Bienne, CHE-164.300.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2018, Publ. 4104985).
Firma neu:
BISTURI Maxo AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.03.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avdaj, Ymri, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Liquidator, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4055303, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hunisa AG, in Biel/Bienne, CHE-164.300.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2017, Publ. 3595673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avdaj, Freskije, kosovarische Staatsangehörige, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avdaj, Ymri, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3435281, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hunisa AG, in Bern, CHE-164.300.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avdaj, Ymri, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avdaj, Freskije, kosovarische Staatsangehörige, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.