Informazioni su Holger Auerbach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Holger Auerbach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006114700, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Geburtshaus Winterthur AG, in Winterthur, CHE-436.328.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2023, Publ. 1005860865).
Statutenänderung:
11.06.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 25.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auerbach, Holger, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Bucher Gilly, Clara Regula, von Zuoz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fisch, Roland, von Teufen (AR), in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reusser, Elena, von Heiligenschwendi, in Winterthur, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil (SG), Revisionsstelle;
Merz, Rahel, von Zürich, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005651308, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alterswohnungen Dättlikon AG, in Dättlikon, CHE-425.227.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, S.0, Publ. 3531945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auerbach, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauber, Catherine, von Zürich, in Dättlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Thomas, von Bern, in Dättlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Onyetube, Jin, von Adlikon, in Dättlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allenspach, Jürg, von Dättlikon, in Dättlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005141715, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Geburtshaus Winterthur AG, in Winterthur, CHE-436.328.552, Hohfurristrasse 57, 8408 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Geburtshauses. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Aktien:
102'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Auerbach, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bammatter Oderbolz, Sabina Elisabeth, von Naters, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, Bettina, von Häggenschwil, in Zell (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Ramona, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Rahel, von Zürich, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reusser, Elena, von Heiligenschwendi, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.