Informazioni su Josef Auchli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Auchli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6509890, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bau- und Immobiliengenossenschaft Menznau, in Menznau, CH-100.5.008.086-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2007, S. 9, Publ. 4206410).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auchli, Josef, von Menznau, in Menznau, Mitglied und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Verwalter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Dorfbrunnengenossenschaft Menznau, in M e n z n a u , Unterhalt der beiden genossenschaftseigenen Dorfbrunnen, der Quellfassungen, des Reservoirs, der Grundwasserpumpanlage, der Hauptleitungen und Erschliessung neuer Quellfassungen, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2000, S. 507).
Domizil neu:
c/o Josef Auchli, Sonnrain 6, 6122 Menznau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unternährer, Hans, von Menznau und Schüpfheim, in Menznau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auchli, Josef, von Menznau, in Menznau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar];
Getzmann, Josef, von Menznau, in Menznau, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Dorfbrunnengenossenschaft Menznau, in M e n z n a u, Unterhalt der beiden genossenschaftseigenen Dorfbrunnen, der Quellfassungen, des Reservoirs, der Grundwasserpumpanlage, der Hauptleitungen und Erschliessung neuer Quellfassungen, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 02.11.1990, S. 4365).
Statutenänderung:
21.05.1999.
Haftung/ Nachschusspflicht neu:
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. [bisher: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haften die Mitglieder persönlich und solidarisch.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschopp, Hans, von Menznau und Mauensee, in Menznau, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten und Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unternährer, Hans, von Menznau und Schüpfheim, in Menznau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Menznau, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar];
Dobmann, Fridolin, von Menznau, in Menznau, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: 1950, von Menznau, in Menznau, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar];
Auchli, Josef, von Menznau, in Menznau, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.