Informazioni su Giovanni Artemisio
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Giovanni Artemisio
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005793095, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
APB Services AG, in Zürich, CHE-163.201.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005614727). Gemäss Erklärung vom 16.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Artemisio, Giovanni, von Stäfa, in Eggenwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle;
Pfründer, Rolf, von Märstetten, in Weggis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Andreas Eduard, von Zürich, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005505940, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MDR Invest AG, bisher in Stans, CHE-101.085.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492487).
Statutenänderung:
21.06.2022.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
c/o Consultive Revisions AG, Gertrudstrasse 1, 8400 Winterthur.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Artemisio, Giovanni, von Stäfa, in Eggenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4403731, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
MDR Invest AG, in Stans, CHE-101.085.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4363077).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Artemisio, Giovanni, von Stäfa, in Eggenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].